5ちゃんねる ★スマホ版★ ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50  

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

暗算の高速化

1 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 15:25:13
脳のクロックアップ

2 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 15:27:17
期待

3 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 15:32:05
オーバークロック→失敗→BIOSすら立ち上がらない

4 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 15:51:39
脳がクロックアップできるって設定の某漫画は、ラストどうなったのかな?

gdgdな展開なまま終わったんだっけ?

5 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 16:06:06
二桁の掛け算を暗記しろ
宴会芸ぐらいにはなる

6 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 16:14:10
やっぱりおまえら単純作業が好きなんだな

7 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 17:12:52
ひよこのアナル識別のごとく
言語化は出来ないけどなんとなくで高速正確に暗算出来ればいいのに

8 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 18:48:06
13*13は多分150くらい

9 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 20:59:18
それくらい安産しろ矢169

10 :数検2級取得者:2009/09/25(金) 21:45:29
乗法公式を利用するとよい。例えば,
21^2=(20+1)^2=20^2+2・20・1+1^2=400+40+1=441
19^2=(20−1)^2=20^2−2・20・1+1^2=400−40+1=361
21×19=(20+1)(20−1)=20^2−1^2=400−1=399
12×23=(10+2)(20+3)=10・20+10・3+2・20+2・3=200+30+40+6=276
のように。

11 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 23:28:12
例えば、最初は2桁×2桁の暗算を頑張って、次は3桁×2桁、さらに3桁×3桁……とかやってったら、8桁×8桁とかもできるようになるんかな

12 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 23:36:15
21×21=49×9=490−49=441
12×23=2×6×23=2×138=276

分解して簡単にするのが好きだ

13 :132人目の素数さん:2009/09/25(金) 23:50:25
平方根の計算やってたら二乗の数はパッと思い付くようになるよね

14 :132人目の素数さん:2009/09/26(土) 12:28:55
2桁×2桁の暗算は
10の位×10の位を100倍した数と
1の位×10の位+10の位×1の位を10倍した数と
1の位×1の位の数を合わせる
っていうことだけ把握しておけばわりと誰に出来るよね
23×54だったら2×5×100=1000、(2×4+3×5)×10=230、3×4=12だから1242
応用すれば3桁×2桁くらいまでならいけるようになる

15 :132人目の素数さん:2009/09/29(火) 23:29:19
3桁の2乗のやり方

(例)
777*777
=(777+23)(777-23)+23*23

16 :132人目の素数さん:2009/09/29(火) 23:31:47
間違って送信してしまったorz

=(777+23)(777-23)+23*23
=754*800+529
=603200+529
=603729

どちらかを100の倍数に合わせ、足し引きした分の2乗を後で足す。

17 :132人目の素数さん:2009/11/21(土) 17:41:09
高速化になるのかな

18 :132人目の素数さん:2009/11/28(土) 20:18:19
41の二乗から 59の二乗までのやり方を教える Aは一桁整数で

(50+A)^2 = 2500+100A+AA より 例えば

57^2 =
2500
+ 700
+ 49

=3249

ようは上二桁は 25+A 下二桁は A二乗 

19 ::2009/11/28(土) 22:26:03
>>17 うけたっ!きみ面白いねー、さいこうっ!

20 :132人目の素数さん:2009/11/28(土) 23:54:43
お前です

21 :132人目の素数さん:2009/11/29(日) 07:48:55
まず二桁の自然数の二乗を暗記する、
11^2=121 12^2=144 ... 77^2=5929 78~2=6084
と瞬時に想起できるようにする。

すると 4901から5099 までの二乗の暗算は 二桁の数を 
(10*A + B) つまり十進表示で  (AB) であるとすると

(5000 + AB)^2 = 25000000 + AB*10000 + (AB)^2   より

22 :132人目の素数さん:2009/11/29(日) 07:55:56
例えば 5077^2 は

(5000 + 77)^2

= 2500 0000
+ 77 0000
+ 5929

= 2577 5929  と瞬時に出せる、これで合コンでモテモテだよ。

ようは、上二桁は25、次の二桁はAB、下の四桁は (AB)^2

23 :132人目の素数さん:2009/12/05(土) 08:10:18
二桁の掛け算はちょっとした変形で計算が楽になる場合が多い。

たとえば、47×92=(50-3)(100-8)=5000-400-300+24=4324


24 :132人目の素数さん:2009/12/06(日) 17:26:13

もうコンピューターはいらない!衝撃!驚異のかけ算法が登場!
http://www.youtube.com/watch?v=skOQ07Non7g&feature=related


25 :132人目の素数さん:2009/12/25(金) 07:00:17
解説が

26 :132人目の素数さん:2009/12/31(木) 17:42:21
>>24
じゃあ、ここへの書き込みもその方法でやってみろw

27 :132人目の素数さん:2010/02/04(木) 18:59:38
976

28 :132人目の素数さん:2010/03/10(水) 20:20:52
208

29 :132人目の素数さん:2010/06/27(日) 10:12:00
556

5 KB
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

★スマホ版★ 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi ver 05.04.00 2017/10/04 Walang Kapalit ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)